KRS 0000164250
NIP1180011967
REGON01010579000000
Nazwa"AUXIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUXIPOL
Data rejestracji 10 cze 2003 (21 lat temu) 10 cze 2003
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODGÓRNA, 18, WARSZAWA, 03-157, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ"AUXILIAR MINERA DEL NORTE" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GIJON, HISZPANIA
Wspólnik
2003-06-10
2021-04-21
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) 20625 PLN (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁOTYCH)
MISAEL GARCIA VILLA
Wspólnik
2003-06-10
2021-04-21
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ENRIQUE SANCHEZ GARRABE
Wspólnik
2003-06-10
2021-04-21
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WITOLD MARIA MĘDRZECKI
Wspólnik
2003-06-10
2021-04-21
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14375 PLN (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)
SATURNINO RAMON BERNEDO GARCIA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-04-21
ENRIQUE SANCHEZ GARRABE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-04-21
JERZY ZUB
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-04-21
EWA MARIA ATKONIS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-04-21
JANUSZ ROGER SPYCHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2021-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IWONA BEATA ŻUCHOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2021-04-21
WITOLD MARIA MĘDRZECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2021-04-21
TERESA ZOFIA MĘDRZECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2021-04-21
2003-06-10
2021-04-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-10
2021-04-21
"AUXIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-10
2021-04-21
PODGÓRNA, 18, WARSZAWA, 03-157, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-10
2021-04-21
10 - USŁUGI GÓRNICZE W PEŁNYM ZAKRESIE POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI, W TYM CZYSZCZENIE I KONSERWACJE LIN I WYCIĄGÓW
2003-06-10
2021-04-21
51 - EKSPORT, IMPORT, HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWIMI I KONSUMPCYJNYMI, USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W HANDLU, AKWIZYCJA I POŚREDNICTWO PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ
2003-06-10
2021-04-21
52 - EKSPORT, IMPORT, HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWIMI I KONSUMPCYJNYMI, USŁUGI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W HANDLU, AKWIZYCJA I POŚREDNICTWO PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH POZWOLEŃ
2003-06-10
2021-04-21
29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃI NARZĘDZI, W TYM DLA POTRZEB GÓRNICTWA
2003-06-10
2021-04-21
31 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃI NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH, W TYM DLA POTRZEB GÓRNICTWA
2003-06-10
2021-04-21
2451Z - PRODUKCJA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I OCHRONY OSOBISTEJ, W TYM DLA POTRZEB GÓRNICTWA
2003-06-10
2021-04-21
7413Z - MARKETING
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie