KRS 0000164219
NIP6450001043
REGON00047225900000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZBROSŁAWICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W ZBROSŁAWICACH
Data rejestracji 10 cze 2003 (21 lat temu) 10 cze 2003
Data usunięcia 02 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAMKOWA, 8, ZBROSŁAWICE, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6450001043
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0130 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄTLEOKADIA FRANCISZKA OPATOWIECKA
Likwidator
2019-01-03
2021-06-02
ANDRZEJ WOJCIECH KOZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2004-03-25
BOGDAN MARIAN REICHEL
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2014-11-21
EUGENIUSZ KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2013-10-08
ROMAN MANFRED BUJARA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2014-11-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE DO TEGO UPOWAŻNIONA
KAZIMIERZ ZWOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2004-03-25
URSZULA MARIA SWIERZY
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-06-10
2019-01-03
DANUTA IRENA GŁAZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-10
2014-11-21
ANDRZEJ WOJCIECH KOZIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2019-01-03
2003-06-10
2019-01-03
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZBROSŁAWICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie