KRS 0000163778
REGON00130104000000
NazwaVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVISION
Data rejestracji 06 cze 2003 (21 lat temu) 06 cze 2003
Data usunięcia 27 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SERBSKA, 4, POZNAŃ, 61-696, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #2513 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCHMAREK LUBCZYŃSKI
Wspólnik
2007-02-01
2019-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MONIKA SZYGENDA
Wspólnik
2003-06-06
2007-02-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- ZŁ
EMILIA JADWIGA RADTKE
Wspólnik
2003-06-06
2007-02-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,- ZŁ
STANISŁAW ANTONI RADTKE
Wspólnik
2003-06-06
2007-02-01
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MONIKA SZYGENDA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-06
2007-02-01
STANISŁAW ANTONI RADTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-06
2007-02-01
EMILIA JADWIGA RADTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-06
2007-02-01
MAREK LUBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-01
2019-05-27
2003-06-06
2007-02-01
44, BOROWO, 64-200, CZEMPIŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie