KRS 0000163738
NIP9251932266
REGON97803934100000
Nazwa"DEVMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEVMAR
Data rejestracji 02 cze 2003 (21 lat temu) 02 cze 2003
Data usunięcia 02 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARYŃSKIEGO, 43, SŁAWA, 67-410, SŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJANETTA AGNIESZKA MIKSZA
Wspólnik
2003-06-02
2014-12-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
JACEK PIOTR ZIELIŃSKI
Wspólnik
2003-06-02
2005-07-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ.
Wspólnik
2005-04-07
2005-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
93105460100000
RYSZARD KURP
Wspólnik
2006-01-25
2007-02-16
216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.000,- ZŁOTYCH
MAREK STANISŁAW MIKSZA
Wspólnik
2014-12-13
2017-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIUSZ WŁADYSŁAW MEGA
Wspólnik
2017-08-02
2022-09-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIUSZ WŁADYSŁAW MEGA
Likwidator
2017-08-02
2022-09-02
MAREK STANISŁAW MIKSZA
Likwidator
2015-10-14
2017-08-02
JANETTA AGNIESZKA MIKSZA
Prokurent
2005-07-01
2007-06-12
SAMOISTNA
MAREK STANISŁAW MIKSZA
Prokurent
2007-06-12
2009-05-20
SAMOISTNA
JACEK TOMASZ NAWROT
Prokurent
2009-05-20
2015-03-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.
JACEK PIOTR ZIELIŃSKI
PREZES
2003-06-02
2008-05-13
LESZEK JAN KUZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2009-05-20
MAREK STANISŁAW MIKSZA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-20
2015-10-14
2003-06-02
2015-10-14
"DEVMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie