KRS 0000163633
REGON01547190800000
Nazwa"PANON PIPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPANON PIPES
Data rejestracji 25 cze 2003 (21 lat temu) 25 cze 2003
Data usunięcia 06 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7040Z REKLAMA #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWRAD GLOBAL BUSINESS ASSOCIATES B.V.
Wspólnik
2003-06-25
2006-04-25
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52 000 ZŁ
ARKADIUSZ ALEKSANDER KOWALSKI
Wspólnik
2003-06-25
2006-04-25
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000ZŁ
JAN MIKOŁAJ CHOLEWA
Wspólnik
2003-06-25
2006-04-25
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000ZŁ
MAREK PAWEŁ CHOLEWA
Wspólnik
2003-06-25
2004-02-05
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24000ZŁ
ANETA MAGDALENA BOROWSKA
Wspólnik
2004-02-05
2006-04-25
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 000 ZŁ
JANINA EUGENIA GOŚ
Wspólnik
2006-04-25
2019-05-06
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DAVID KABASA LIVINGSTONE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-25
2006-04-25
MAREK PAWEŁ CHOLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-25
2004-02-05
JAN MIKOŁAJ CHOLEWA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2006-04-25
ARKADIUSZ ALEKSANDER KOWALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2006-01-17
MAGAMEDMIRZA SZAHSZAJEW
PREZES
2006-04-25
2019-05-06
2003-06-25
2006-04-25
MMC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-25
2006-04-25
STUDENCKA, 28, WARSZAWA, 02-735, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-25
2013-12-11
STASINEK, 20, WARSZAWA, 03-107, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie