KRS 0000163480
REGON00531693700000
NazwaSŁAWIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSŁAWIEŃSKA MLECZARSKA
Data rejestracji 30 maj 2003 (21 lat temu) 30 maj 2003
Data usunięcia 06 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POLANOWSKA, 15, SŁAWNO, 76-100, SŁAWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1551 PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWHELENA LENARCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
RYSZARD ZDYR
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
JERZY MIRANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
EWA STROIK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
CZESŁAW KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
JAN GŁUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
HENRYK KANIA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2005-01-06
HENRYK STEFANIAK
Likwidator
2003-09-10
2005-01-06
HENRYK ROGIŃSKI
Likwidator
2003-09-15
2005-01-06
HENRYK ROGIŃSKI
Powiernik
2003-09-15
2005-01-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
IRENA GRZEGORCZYK
CZŁONEK
2003-05-30
2003-09-10
HENRYK STEFANIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-30
2003-09-10
MIROSŁAW PRZYBYŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-30
2003-09-10
2003-05-30
2003-09-10
SŁAWIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
2003-09-10
2003-09-15
SŁAWIEŃSKA SPÓŁDZIALNIA MLECZARSKA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie