KRS 0000163412
NIP7792202302
REGON63447662500000
NazwaCANDY SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCANDY SHOPS
Data rejestracji 06 cze 2003 (21 lat temu) 06 cze 2003
Data usunięcia 07 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 42, ŁOMIANKI, 05- 092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAOLIVIER DOMINIQUE WALLAERT
Wspólnik
2003-06-06
2003-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
1946-03-03
ALEXIS WALLAERT
Wspólnik
2003-12-01
2019-05-07
51 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 25.500 PLN
ARNAUD PIERRE VERDOY
Wspólnik
2003-12-01
2019-05-07
11 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 5.500 PLN
MICHAEL FRANK SEVY
Wspólnik
2003-12-01
2019-05-07
26 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 13.000 PLN
OLIVIER DOMINIQUE WALLAERT
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2019-05-07
1946-03-03
ALEXIS WALLAERT
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2019-05-07
MICHAEL FRANK SEVY
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2019-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU - LUB TRZYOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PAWEŁ RYSZARD GIERLICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-06
2003-12-01
KAZIMIERZ NAZARKO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2019-05-07
2003-06-06
2003-12-09
GŁOGOWSKA, 31/33, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie