KRS 0000163372
NIP5242461782
REGON01549179100000
Nazwa"POLSKIE SKŁADY FABRYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE SKŁADY FABRYCZNE
Data rejestracji 24 cze 2003 (21 lat temu) 24 cze 2003
Data usunięcia 22 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FLEMINGA, 2 A, WARSZAWA, 03-176, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 206000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZBIGNIEW TYSZKO
Beneficjent
JANUSZ PIETRZAK
Beneficjent
ADAM ORSKI
Beneficjent
MIROSŁAWA KĘDRA
reprezentant
Wspólnik
2003-06-24
2020-10-22
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 136.000,00 ZŁOTYCH
00833639500000
ADAM ORSKI
Wspólnik
2003-06-24
2020-10-22
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAWA KĘDRA
Likwidator
2020-04-23
2020-10-22
ZBIGNIEW TYSZKO
Beneficjent
PAN ZBIGNIEW TYSZKO POSIADA 53,33% UDZIAŁÓW W TIRSPED SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKIE SKŁADY FABRYCZNE SP. Z O.O. WLIKWIDACJI.
JANUSZ PIETRZAK
Beneficjent
PAN JANUSZ PIETRZAK POSIADA 46,67% UDZIAŁÓW W TIRSPED SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLSKIE SKŁADY FABRYCZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ADAM ORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD SPÓŁKI JEST TRZYOSOBOWY.
ADAM ORSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2020-04-23
JANUSZ PIETRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2020-04-23
ZBIGNIEW TYSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2020-04-23
2003-06-24
2020-04-23
"POLSKIE SKŁADY FABRYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie