KRS 0000163367
NIP9512077039
REGON01547239700000
Nazwa"BEMOWO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEMOWO INVEST
Data rejestracji 28 maj 2003 (21 lat temu) 28 maj 2003
Data usunięcia 29 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BARTYCKA, 63A, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ BOLESŁAW SYCHOWICZ
Wspólnik
2003-05-28
2017-12-29
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ JANUSZ SZOSTEK
Wspólnik
2003-05-28
2005-10-17
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
URI FISH INVESTMENT LTD.
Wspólnik
2003-05-28
2005-02-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 PLN
EVERITE PROPERTIES LTD.
Wspólnik
2005-02-18
2008-09-17
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
KARMAR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2005-02-18
2006-10-25
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁOTYCH
TOMASZ HENRYK CZERWIŃSKI
Wspólnik
2005-10-17
2017-12-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
URI FISH
Wspólnik
2006-10-25
2008-09-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-25
2017-12-29
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
01722126800000
ROBERT NEIS
Wspólnik
2008-09-17
2017-12-29
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
1947-12-02
PAWEŁ JANUSZ SZOSTEK
Prokurent
2003-05-28
2017-12-29
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JÓZEF RATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2006-10-25
ANDRZEJ BOLESŁAW SYCHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-25
2017-12-29
RUBEN SHULSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-25
2017-12-29
BARUCH SHUGOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-25
2017-12-29
MARIUSZ ZAŁUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-25
2017-12-29
ANDRZEJ BOLESŁAW SYCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-28
2006-10-25
2003-05-28
2008-01-02
FOSA, 41 A, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-02
2015-03-18
NARWIK, 10, WARSZAWA, 01-471, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie