KRS 0000163325
NIP5370001431
REGON00057638400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "AGRO-HANDEL" W ŁOSICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"AGRO-HANDEL" W ŁOSICACH
Data rejestracji 03 cze 2003 (21 lat temu) 03 cze 2003
Data usunięcia 19 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BŁONIE, 7, ŁOSICE, 08-200, ŁOSICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJADWIGA MAŁYCHA
Pełnomocnik
2012-08-10
2013-12-11
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
BARBARA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2016-10-19
BARBARA MARIA OGNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2012-03-16
MARIANNA JANINA CELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-16
2016-10-19
JAN NIEDZIELAK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-16
2013-08-09
WALDEMAR FRANCISZEK IZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2012-03-16
BARBARA MARIA OGNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-09
2016-10-19
JADWIGA MAŁYCHA
Likwidator
2015-11-02
2016-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ TROCIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-03
2012-08-10
MARIANNA JANINA CELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-03
2011-05-11
KRYSTYNA OLSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-10
2015-05-04
KRYSTYNA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-04
2015-11-02
ADAM TADEUSZ KOLASA
PREZES
2012-10-16
2015-05-04
JADWIGA MAŁYCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-04
2015-11-02
2003-06-03
2013-12-11
SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA W ŁOSICACH
2013-12-11
2015-11-02
SPÓŁDZIELNIA "AGRO-HANDEL" W ŁOSICACH
2003-06-03
2004-08-31
TYSIĄCLECIA P.P, 11, ŁOSICE, 08-200, ŁOSICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie