KRS 0000163236
NIP5840201246
REGON00810371600000
NazwaKDP KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKDP KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH -
Data rejestracji 29 maj 2003 (21 lat temu) 29 maj 2003
Data usunięcia 30 mar 2020 30 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 132, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5840201246
data rejestracji 01 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHDANUTA BEYGER NAPIERALSKA
Wspólnik
2003-05-29
2020-03-30
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA GOMULIŃSKA
Wspólnik
2003-05-29
2020-03-30
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRYSTYNA IRENA GOŚCINNA
Wspólnik
2003-05-29
2020-03-30
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ROMUALD NAPIERALSKI
Wspólnik
2003-05-29
2020-03-30
65 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32.500 (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DANUTA BEYGER NAPIERALSKA
Prokurent
2003-05-29
2020-03-30
PROKURA SAMOISTNA
ROMUALD NAPIERALSKI
Likwidator
2012-11-14
2020-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ROMUALD NAPIERALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2004-04-29
ROMUALD NAPIERALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-29
2012-11-14
2003-05-29
2003-06-16
TOWARZYSZTWO GOSPODARCZE "VISTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-16
2003-11-14
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "VISTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-14
2008-10-09
"VISTA" AUDYTORZY, KSIĘGOWI I DORADCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-09
2011-07-04
VISTA AUDYTORZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-04
2012-11-14
KDP KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-29
2007-04-23
TOPOLOWA, 8, GDAŃSK, 80-255, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie