KRS 0000163087
NIP6411597623
REGON27304117700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "URASOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "URASOL"
Data rejestracji 06 cze 2003 (21 lat temu) 06 cze 2003
Data usunięcia 19 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. LUDWIKA TUNKLA, 12, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6411597623
data rejestracji 04 lip 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNETERESA TILSZER
Prokurent
2005-02-25
2007-03-20
SAMOISTNA
BOGDAN MACIEJUK
Prokurent
2003-06-06
2005-02-25
SAMOISTNA
STEFAN TAM
Członek Organu Nadzoru
2003-06-06
2006-07-28
RYSZARD JÓZEF WYSOCZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-18
2004-08-26
GRZEGORZ BERNARD BARON
Członek Organu Nadzoru
2004-08-18
2005-12-27
BERNARD MICHAŁ WAWRZYNEK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-27
2020-06-19
DARIUSZ JAN PODSTAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-28
2020-06-19
KRZYSZTOF ADAM TARGOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-02
2016-09-05
PAWEŁ JAN MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-05
2020-06-19
BOGUMIŁA BARBARA KLENCZAR
Członek Organu Nadzoru
2003-06-06
2004-08-26
ADAM STANISŁAW UCHNAST
Członek Organu Nadzoru
2003-06-06
2010-08-02
LIDIA IRENA STILER
Likwidator
2019-06-18
2020-06-19
Wspólnik
2003-06-06
2020-06-19
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
27209645000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2-CH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATARZYNA ALEKSANDRA POZIMSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-08
2011-10-28
GRAŻYNA AGNIESZKA DOBIECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-28
2013-10-23
GRAŻYNA AGNIESZKA DOBIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-23
2014-11-20
GRAŻYNA AGNIESZKA DOBIECH
PREZES ZARZĄDU
2014-11-20
2016-09-05
MIROSŁAWA MARIA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-20
2016-09-05
LIDIA IRENA STILER
PREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2019-06-18
ANGELIKA ANNA MURAWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2018-08-13
ANETA NATALIA BIAŁAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-15
2019-06-18
ADAM JERZY SIERANT
PREZES ZARZĄDU
2003-06-06
2005-02-25
BOGDAN MACIEJUK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-25
2007-06-15
2003-06-06
2019-06-18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "URASOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-06
2011-01-03
KS. L. TUNKLA, 116, RUDA ŚLĄSKA, 41-707, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2011-01-03
2014-07-03
KŁODNICKA, 54A, RUDA ŚLĄSKA, 41-706, RUDA ŚLASKA, POLSKA
2014-07-03
2019-09-30
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 7, RUDA ŚLĄSKA, 41-710, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie