KRS 0000163054
REGON97804709100000
Nazwa"MY W EUROPIE"
Krótka nazwaMY W EUROPIE
Data rejestracji 27 maj 2003 (21 lat temu) 27 maj 2003
Data usunięcia 23 mar 2007 23 mar 2007
Forma prawnaFUNDACJA
Adres NIECAŁA, 2D, ZIELONA GÓRA, 65-245, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMIRENEUSZ ZBIGNIEW MOGIELSKI
Likwidator
2006-08-18
2007-03-23
TERESA JACYNO
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2006-03-07
ANNA BUŁAT RACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-23
MARCIN KATTA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2007-03-23
IRENA KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-07
2007-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZAKRESIE SPRAW MAJATKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR STANISŁAW WOWER
PREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2004-06-15
ROBERT JACYNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-27
2004-06-15
BEATA MAGDALENA MĄDROSZYK
CZŁONEK
2004-06-15
2006-03-07
KRYSTYN BERNATOWICZ
PREZES
2004-06-15
2006-03-07
IRENEUSZ ZBIGNIEW MOGIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-07
2006-08-18
TERESA PELAGIA JACYNO
PREZES ZARZĄDU
2006-03-07
2006-08-18
2003-05-27
2006-08-18
"MY W EUROPIE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie