KRS 0000162704
REGON00046262800000
NazwaSPOŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRYNICACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPOŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRYNICACH
Data rejestracji 10 cze 2003 (21 lat temu) 10 cze 2003
Data usunięcia 28 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KRYNICE, 22-610, KRYNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZYJAN CHWALEBA
Likwidator
2016-03-21
2018-08-28
ANDRZEJ STOPA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2018-08-28
STEFAN SCHAB
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
KRZYSZTOF BAŁABUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
ANDRZEJ SACHAJKO
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
JÓZEF ŁOPUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
LUCJAN RAROT
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
DARIUSZ RAROT
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
HENRYK BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
JÓZEF BAŁABUCH
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2006-07-14
LESZEK BURDA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-14
2018-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ZOFIA MUŻACZ
CZŁONEK
2003-06-10
2016-03-21
JADWIGA KOSTRUBIEC
CZŁONEK
2003-06-10
2016-03-21
JAN CHWALEBA
PREZES
2003-06-10
2011-02-09
2003-06-10
2016-03-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRYNICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie