KRS 0000162509
NIP6762167434
REGON00388770700000
NazwaBUSINESS RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUSINESS RENT
Data rejestracji 23 maj 2003 (21 lat temu) 23 maj 2003
Data usunięcia 13 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZADZIELE, 47, GAJ, 32-031, GAJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@BUSINESS-RENT.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMILESZEK JÓZEF SANECKI
Wspólnik
2003-05-23
2007-01-26
32 UDZIAŁY O NOMINALNEJ WARTOŚCI PO 500 ZŁ KAŻDY, TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000 ZŁ
BEATA MAŁGORZATA SANECKA
Wspólnik
2003-05-23
2007-01-26
9 UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI PO 500 ZŁ KAŻDY, TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
MICHAŁ STANISŁAW CZERNY
Wspólnik
2007-01-26
2012-05-28
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ
MACIEJ MIECZYSŁAW SIKORA
Wspólnik
2007-01-26
2012-05-28
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500 ZŁ
PAWEŁ ROBERT NAZIM
Wspólnik
2012-05-28
2023-04-13
67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 33.500,00 ZŁ ( TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100)
ŁUKASZ ZIEMBA
Wspólnik
2012-05-28
2023-04-13
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 16.500,00 ZŁ ( SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH 00/100)
ŁUKASZ JAROSŁAW BIEL
Prokurent
2014-11-25
2023-04-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
PAWEŁ ROBERT NAZIM
PREZES ZARZĄDU
2012-05-28
2016-06-15
LESZEK JÓZEF SANECKI
PREZES
2003-05-23
2007-01-26
BEATA MAŁGORZATA SANECKA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-05-23
2007-01-26
MACIEJ MIECZYSŁAW SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2012-05-28
MICHAŁ STANISŁAW CZERNY
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-01-26
2012-06-05
2003-05-23
2012-05-28
NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-23
2007-01-26
KOBIERZYŃSKA, 203, KRAKÓW, 30-382, KRAKÓW, POLSKA
2007-01-26
2012-05-28
STAROWIŚLNA, 43, KRAKÓW, 31-038, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie