KRS 0000162321
NIP8951713198
REGON93217465500000
Nazwa"VILICO ZARZĄDZANIE PROCESAMI INFORMATYCZNYMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVILICO ZARZĄDZANIE PROCESAMI INFORMATYCZNYMI
Data rejestracji 22 maj 2003 (21 lat temu) 22 maj 2003
Data usunięcia 19 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGNICKA, 62, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-05-22
2006-04-25
76 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 38.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
81177632000000
MARTA WIOLETTA MAZEPA
Wspólnik
2003-05-22
2008-05-19
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DANUTA MARIA GOLIŃSKA
Wspólnik
2003-05-22
2008-05-19
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK ARTUR CYWIŃSKI
Wspólnik
2006-04-25
2008-05-19
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 13.000,- (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK OGANOWSKI
Wspólnik
2006-04-25
2008-05-19
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 12.500,- (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DARIUSZ CZESŁAW WITKOWSKI
Wspólnik
2006-04-25
2008-05-19
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 12.500,- (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRZEGORZ ANDRZEJ GOLIŃSKI
Likwidator
2007-07-23
2008-05-19
SŁAWOMIR ANDRZEJ MAZEPA
Likwidator
2007-07-23
2008-05-19
MAREK ARTUR CYWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2008-05-19
JACEK OGANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2008-05-19
DARIUSZ CZESŁAW WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-22
2008-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SPÓŁKI SAMOISTNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ ANDRZEJ GOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2007-07-23
SŁAWOMIR ANDRZEJ MAZEPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2007-07-23
2003-05-22
2007-07-23
"VILICO ZARZĄDZANIE PROCESAMI INFORMATYCZNYMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-22
2004-11-25
RYCHTALSKA, 10, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie