KRS 0000162311
NIP7391004826
REGON51027136500000
NazwaMMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMMM
Data rejestracji 27 maj 2003 (21 lat temu) 27 maj 2003
Data usunięcia 07 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 17K, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 734000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANDRZEJ BOGUSZ
Wspólnik
2003-05-27
2017-03-29
808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 404.000,00,- ZŁ
KATARZYNA JOANNA KOWALSKA CICHOWSKA
Wspólnik
2004-05-24
2005-11-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-05-24
2017-12-07
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000 ZŁOTYCH
51088261400000
WŁADYSŁAW KOWALCZYK
Wspólnik
2004-05-24
2005-07-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
KATARZYNA JOANNA KOWALSKA CICHOWSKA
Prokurent
2004-11-19
2005-07-12
SAMOISTNA
JAROSŁAW TOMASZ GROCHOWSKI
Likwidator
2017-05-18
2017-12-07
DARIUSZ ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2003-07-15
JERZY JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2003-07-15
ANDRZEJ BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2003-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
CEZARY MIERZEJEWSKI
PREZES
2003-05-27
2003-07-15
TADEUSZ MROZIŃSKI
PREZES
2003-07-15
2003-07-22
WŁADYSŁAW KOWALCZYK
WICEPREZES
2003-07-15
2003-07-22
WŁADYSŁAW KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-22
2004-11-19
ANDRZEJ BOGUSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2017-03-29
JAROSŁAW TOMASZ GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2017-05-18
2003-05-27
2004-05-24
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-24
2017-02-02
ARBET DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-02
2017-05-18
MMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-27
2004-05-24
KARD.S.WYSZYŃSKIEGO, 3, OLSZTYN, 10-457, OLSZTYN, POLSKA
2004-05-24
2008-01-31
WARSZAWSKA, 105, OLSZTYN, 10-701, OLSZTYN, POLSKA
2008-01-31
2017-02-02
BUDOWLANA, 3, OLSZTYN, 10-424, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie