KRS 0000161928
NIP8540011589
REGON00044056100000
NazwaSTARCO SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA STARGARD SZCZECIŃSKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTARCO MLECZARSKA STARGARD SZCZECIŃSKI
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 08 mar 2017 08 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. ŚLĄSKA, 8, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWMAGDALENA SZMIT
Pełnomocnik
2011-07-28
2016-06-16
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
EWA SZEWCZYK
Pełnomocnik
2011-01-17
2012-01-10
OGÓLNE DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
KAZIMIERZ MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2006-08-11
ANTONI KULAWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2010-05-14
ANDRZEJ POLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2006-08-11
IZABELA SZEJNA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2010-05-14
ALEKSANDER SZADEJKO
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2006-08-11
JANUSZ MARYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2017-03-08
ZOFIA BŁAŻEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2010-05-14
WIESŁAW BANASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2017-03-08
CZESŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2010-05-14
IRENEUSZ WILK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2010-05-14
WIESŁAW MŁYNARCZYK
Likwidator
2016-06-16
2017-03-08
PAWEŁ JANOCH
Likwidator
2016-06-16
2017-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM
ANDRZEJ OWCZARZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2003-06-13
2010-06-28
ZDZISŁAW BRZOZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-13
2010-06-28
PAWEŁ JANOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-28
2016-06-16
WIESŁAW MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-21
2016-06-16
KAZIMIERZ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2010-06-28
2003-06-13
2016-06-16
STARCO SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA STARGARD SZCZECIŃSKI
2003-06-13
2016-02-03
BARNIMA, 5, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Zakup pakowaczki liniowej do pakowania w pojemniki galanterii mleczarskiej
5 043 458,56 zł
1 739 993,01 zł
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie