KRS 0000161745
NIP5740007740
REGON00036418500000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 14 maj 2003 (21 lat temu) 14 maj 2003
Data usunięcia 10 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1 MAJA, 11, PAJĘCZNO, 98-330, PAJĘCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5740007740
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKELŻBIETA TERESA FOLTYŃSKA
Likwidator
2021-05-27
2022-02-10
KRYSTYNA KĘPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2010-11-30
HENRYK IGNATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2022-02-10
MAŁGORZATA PIERŚCIONEK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2022-02-10
TADEUSZ SOBANTKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2022-02-10
GRAŻYNA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2010-11-30
URSZULA RETKE
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2022-02-10
GRAŻYNA MODLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2014-09-17
GRAŻYNA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2022-02-10
ELŻBIETA KOPERSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-11
2022-02-10
ALINA TRAWCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2010-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ELŻBIETA KOPERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-14
2005-12-30
JADWIGA ANNA KONAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-14
2021-05-27
ELŻBIETA TERESA FOLTYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-30
2021-05-27
DANUTA MARIA SZCZĘSNA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2005-12-30
2003-05-14
2021-05-27
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie