KRS 0000161630
NIP7742539465
REGON61105932200000
NazwaFIRMA HANDLOWA "OFERENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA "OFERENT"
Data rejestracji 19 maj 2003 (21 lat temu) 19 maj 2003
Data usunięcia 31 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SADKOWSKA, 8, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY STANISŁAW BODUŁA
Wspólnik
2003-05-19
2008-08-14
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
ROBERT FRANCISZEK WALERCZAK
Wspólnik
2003-05-19
2008-08-14
30 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ
PIOTR JAROSŁAW KURKOWSKI
Wspólnik
2003-05-19
2008-08-14
30 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ
KATARZYNA GAWĘDA
Wspólnik
2008-08-14
2011-12-01
1000 UDZIAŁÓW PO 50ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
PIOTR ZYGMUNT CHAMERSKI
Wspólnik
2011-12-01
2013-02-13
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
JERZY STANISŁAW BODUŁA
Wspólnik
2013-02-13
2022-08-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
JERZY STANISŁAW BODUŁA
Prokurent
2011-12-01
2022-08-31
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BOGUSŁAW WACŁAW URYNEK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-22
2022-08-31
JERZY STANISŁAW BODUŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-19
2011-12-01
RAFAŁ CZPAK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2012-10-22
2003-05-19
2008-08-14
SZCZECIŃSKA, 10, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2008-08-14
2011-12-01
KOZIENICKA, 97, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2011-12-01
2012-10-22
SŁOWACKIEGO, 100, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie