KRS 0000161594
NIP5272404814
REGON01548825700000
NazwaLSCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLSCG
Data rejestracji 27 maj 2003 (21 lat temu) 27 maj 2003
Data usunięcia 14 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIKTORSKA, 6, WARSZAWA, 02-587, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMILESZEK SZWEJKOWSKI
Wspólnik
2003-05-27
2018-12-14
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR JULIUSZ BOBIN
Likwidator
2017-01-31
2018-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR JULIUSZ BOBIN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-15
2017-01-31
LESZEK SZWEJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-27
2004-01-12
WOJCIECH PIOTR LEMBRYK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-12
2005-10-06
RADOSŁAW DARIUSZ PIETRZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2007-02-07
RADOSŁAW DARIUSZ PIETRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-07
2007-11-12
RADOSŁAW DARIUSZ PIETRZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2011-03-15
ALEKSANDER JAKUB KRZYŻOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-07
2007-11-12
PIOTR JULIUSZ BOBIN
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2011-03-15
2003-05-27
2004-01-12
"4 NA 5 STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-12
2007-02-07
"MARMOLADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-07
2011-03-15
LSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-15
2017-01-31
LSCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-27
2007-12-31
KASPRZAKA, 24 A, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-31
2010-08-23
ŁUCKA, 15, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2010-08-23
2013-02-13
GEN JÓZEFA ZAJĄCZKA, 32, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-13
2014-01-16
SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-610, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-16
2015-01-27
GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA, 24, WARSZAWA, 01-510, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-27
2016-01-21
UL. FRASCATI, 4, WARSZAWA, 00-483, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie