KRS 0000161389
REGON01547928700000
NazwaSTOWARZYSZENIE MAŁY KSIĄŻĘ NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECKA I POMOCY RODZINIE
Krótka nazwaMAŁY KSIĄŻĘ NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECKA I POMOCY RODZINIE
Data rejestracji 13 maj 2003 (21 lat temu) 13 maj 2003
Data usunięcia 05 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7512Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ #7521Z SPRAWY ZAGRANICZNE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5530A RESTAURACJE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAWIESŁAWA SWACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2024-02-05
JACEK JAN HENZEL
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2024-02-05
GRAŻYNA JOANNA ŻELECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2024-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ : PREZES, VICE-PREZES ORAZ SKARBNIK
MARZENA EWA RANICKA
SEKRETARZ
2003-05-13
2024-02-05
BEATA KATARZYNA KŁOSZEWSKA
PREZES
2003-05-13
2024-02-05
ANDRZEJ WALDEMAR KUCHARSKI
VICE PREZES
2003-05-13
2024-02-05
ELEONORA ALINA MIETNIOWSKA
VICE PREZES
2003-05-13
2024-02-05
JANUSZ PIOTR KOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2024-02-05
STEFAN WIESŁAW ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2024-02-05
RYSZARD ANTONI MIKLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2024-02-05
ARTUR JAKUB BOLIMOWSKI
SKARBNIK
2003-05-13
2024-02-05
EWA ANNA SZCZEPAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2024-02-05
2003-05-13
2013-11-06
ZBARASKA, 3, WARSZAWA, 04-411, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie