KRS 0000161298
NIP9560019241
REGON87031961800000
NazwaPANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPANACEUM
Data rejestracji 19 maj 2003 (21 lat temu) 19 maj 2003
Data usunięcia 21 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODRODZENIA, 1, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9560019241
data rejestracji 02 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSYLWIA BRYGIDA KANT SIWIEC
Wspólnik
2003-05-19
2011-06-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,- (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGNIESZKA EDYTA ŁĄTKOWSKA
Wspólnik
2003-05-19
2013-11-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198 000,00 ZŁ
STANISŁAW KRASZEWSKI
Prokurent
2003-05-19
2005-07-04
SAMOISTNA
TERESA NAWORSKA
Prokurent
2005-07-04
2013-11-21
ODDZIELNA (SAMOISTNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
SYLWIA BRYGIDA KANT SIWIEC
DYREKTOR
2003-05-19
2011-06-14
AGNIESZKA EDYTA ŁĄTKOWSKA
DYREKTOR ZARZĄDU
2011-06-14
2013-11-21
2003-05-19
2011-11-15
RYNEK STAROMIEJSKI, 4, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie