KRS 0000161256
REGON35671641200000
NazwaPOLSKO - UKRAIŃSKA GRUPA OBROTU TOWAROWEGO I FINANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKO - UKRAIŃSKA GRUPA OBROTU TOWAROWEGO I FINANSÓW
Data rejestracji 14 maj 2003 (21 lat temu) 14 maj 2003
Data usunięcia 05 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #744 REKLAMA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMIJAROSŁAW KORYBUT
Wspólnik
2003-05-14
2023-10-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ
DANIEL FRYDERYK STASIELAK
Wspólnik
2003-05-14
2003-10-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ILONA SHARYBURA
Wspólnik
2003-05-14
2004-06-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
EWELINA INEZA KUCZKOWSKA
Wspólnik
2003-10-14
2004-06-01
10 UDZIAŁÓW - 5 000 PLN
DARIUSZ WOJNOWSKI
Wspólnik
2004-06-01
2023-10-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU.
EWELINA INEZA KUCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2004-06-01
DARIUSZ WOJNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2014-02-26
DANIEL FRYDERYK STASIELAK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2003-10-14
2003-05-14
2003-10-14
KONARSKIEGO, 44, KRAKÓW, 30-046, KRAKÓW, POLSKA
2003-10-14
2019-04-17
SŁOMCZYŃSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-234, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie