KRS 0000161037
NIP5841020297
REGON19086569800000
NazwaBIURO TECHNICZNO-HANDLOWE "BRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO TECHNICZNO-HANDLOWE "BRAD"
Data rejestracji 09 maj 2003 (21 lat temu) 09 maj 2003
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEONA DROSZYŃSKIEGO, 26/27, GDAŃSK, 80-381, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #301 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUDANUTA BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2022-10-25
IWETTA JOLANTA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2022-10-25
JOLANTA BOGUSŁAWA NOSKE
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2011-08-19
TOMASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2022-10-25
SŁAWOMIR ANTONI BIERNAT
Wspólnik
2003-05-09
2022-10-25
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 PLN
JÓZEF KRZYSZTOF ADAMCZAK
Wspólnik
2003-05-09
2004-12-22
16 UDZIAŁÓW - 1.600 ZŁ
KRYSTYNA BIERNAT
Wspólnik
2003-05-09
2004-12-22
8 UDZIAŁÓW - 800 ZŁ
DAMIAN ADAM NOSKE
Wspólnik
2005-06-14
2022-10-25
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 PLN
EDWARD FRANCISZEK SADOWSKI
Wspólnik
2005-06-14
2022-10-25
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 PLN
TOMASZ ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2005-06-14
2022-10-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
SŁAWOMIR ANTONI BIERNAT
PREZES ZARZĄDU
2003-05-09
2005-06-14
SŁAWOMIR ANTONI BIERNAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2022-10-25
EDWARD FRANCISZEK SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2021-11-22
DAMIAN ADAM NOSKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2011-08-19
2003-05-09
2004-12-22
BENIOWSKIEGO, 5 BUD.B6, GDAŃSK, 80-382, GDAŃSK, POLSKA
2004-12-22
2015-01-07
BENIOWSKIEGO, 5, GDAŃSK, 80-382, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie