KRS 0000161021
NIP5482206150
REGON07228617300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-HANDLOWE "S.K.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-HANDLOWE "S.K.K."
Data rejestracji 10 maj 2003 (21 lat temu) 10 maj 2003
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA WANTUŁY, 24, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482206150
data rejestracji 23 lip 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIELECH JULIAN SUCHORA
Wspólnik
2003-05-10
2009-11-06
1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ
JAN ZENON KOZŁOWSKI
Wspólnik
2003-05-10
2022-02-15
1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ
TERESA KOZŁOWSKA
Wspólnik
2009-11-06
2013-11-12
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 100.000 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY)
LECH JULIAN SUCHORA
Wspólnik
2013-11-12
2022-02-15
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW WIESŁAW KAROLAK
Wspólnik
2003-05-10
2022-02-15
1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ
LECH JULIAN SUCHORA
Beneficjent
WŁADYSŁAW WIESŁAW KAROLAK
Beneficjent
JAN ZENON KOZŁOWSKI
reprezentant
JAN ZENON KOZŁOWSKI
Likwidator
2020-08-12
2022-02-15
LECH JULIAN SUCHORA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
WŁADYSŁAW WIESŁAW KAROLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
LECH JULIAN SUCHORA
PREZES
2003-05-10
2020-08-12
WŁADYSŁAW WIESŁAW KAROLAK
Z-CA PREZESA
2003-05-10
2020-08-12
JAN ZENON KOZŁOWSKI
Z-CA PREZESA
2003-05-10
2020-08-12
2003-05-10
2005-07-21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-USŁUGOWE "S.K.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-21
2020-08-12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-HANDLOWE "S.K.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie