KRS 0000160969
NIP9452049601
REGON35674375100000
NazwaALLPHARMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLPHARMED
Data rejestracji 09 maj 2003 (21 lat temu) 09 maj 2003
Data usunięcia 08 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BASZTOWA, 15, KRAKÓW, 31-143, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMANDRZEJ KUBIK
Beneficjent
ANDRZEJ KUBIK
reprezentant
JAROSŁAW MARIUSZ WOROŃ
Wspólnik
2003-05-09
2006-01-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
JOANNA JADWIGA ŁUCZYŃSKA
Wspólnik
2003-05-09
2008-11-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
ANDRZEJ SEBASTIAN KUBIK
Wspólnik
2006-01-18
2020-09-08
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁ.
RAFAŁ JAROMIR ŁUCZYŃSKI
Wspólnik
2008-11-12
2009-07-31
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAKOWSKI
Wspólnik
2008-11-12
2012-09-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-17
2020-09-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ.
35150183600000
ANDRZEJ KUBIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JAROSŁAW MARIUSZ WOROŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-09
2006-01-18
JOANNA JADWIGA ŁUCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-09
2006-01-18
JOANNA JADWIGA ŁUCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-18
2007-08-13
ZBIGNIEW TOMASZ NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-13
2012-09-17
ANDREW SEBASTIAN KUBIK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-17
2020-09-08
2003-05-09
2003-08-12
BIAŁOPRĄDNICKA, 24C, KRAKÓW, 31-221, KRAKÓW, POLSKA
2003-08-12
2006-01-18
REFORMACKA, 13B, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
2006-01-18
2008-11-12
PODKOWIŃSKIEGO, 21, KRAKÓW, 31-321, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie