KRS 0000160850
NIP1130030052
REGON00200454500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA HEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA HEDOM
Data rejestracji 07 maj 2003 (21 lat temu) 07 maj 2003
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ANNOPOL, 14, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130030052
data rejestracji 01 lis 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWKRZYSZTOF HEBEL
Wspólnik
2003-05-07
2021-02-04
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
JAN SIWEK
Wspólnik
2003-05-07
2021-02-04
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF HEBEL
Likwidator
2012-06-05
2021-02-04
JAN SIWEK
Likwidator
2012-06-05
2021-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF HEBEL
PREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2012-06-05
JAN SIWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2012-06-05
2003-05-07
2012-06-05
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "HEDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie