KRS 0000160824
NIP5551860557
REGON77147923800000
NazwaPRZYCHODNIA LEKARSKA W BRUSACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZYCHODNIA LEKARSKA W BRUSACH
Data rejestracji 06 maj 2003 (21 lat temu) 06 maj 2003
Data usunięcia 23 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 2, CHOJNICE, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#86 OPIEKA ZDROWOTNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #862 PRAKTYKA LEKARSKA #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #559 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIEMAREK IWASZKO
Wspólnik
2003-05-06
2018-08-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ANNA IWASZKO SCHIRROW
Wspólnik
2003-05-06
2018-08-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
PIOTR MARIAN STELMASZYŃSKI
Prokurent
2012-06-14
2018-08-23
SAMOISTNA
ZENON BIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2006-08-31
MACIEJ PRÓCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2006-08-31
ANNA LIEGMANN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-06
2006-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MAREK IWASZKO
PREZES ZARZĄDU
2003-05-06
2011-08-19
PIOTR MARIAN STELMASZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2012-06-14
MAREK IWASZKO
PREZES ZARZĄDU
2012-06-14
2018-08-23
2003-05-06
2012-01-09
DWORCOWA, 24, BRUSY, 89-632, BRUSY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie