KRS 0000160817
NIP9691400800
REGON27806959400000
Nazwa"GOLDEN PLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOLDEN PLAY
Data rejestracji 04 cze 2003 (21 lat temu) 04 cze 2003
Data usunięcia 08 mar 2019 08 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 23, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 825000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKANNA ZOFIA JAKUBAS
Wspólnik
2003-06-04
2005-04-06
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ANDRZEJ SEWERYN JAKUBAS
Wspólnik
2003-06-04
2005-04-06
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
JACEK IWANYSZYN
Wspólnik
2005-04-06
2019-03-08
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00ZŁ
DOROTA KĘDER
Wspólnik
2005-04-06
2006-06-14
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00ZŁ
URSZULA PACHOLAK
Wspólnik
2005-04-06
2007-03-20
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00ZŁ
ANNA JAKUBAS
Wspólnik
2006-06-14
2019-03-08
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00ZŁ
KATARZYNA EWA PACHOLAK
Wspólnik
2003-06-04
2005-04-06
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
WALTER BARTOSZEK
Wspólnik
2003-06-04
2005-04-06
25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
WALTER BARTOSZEK
Wspólnik
2007-03-20
2009-09-11
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 275.000,00 ZŁ.
DARIUSZ PACHOLAK
Wspólnik
2009-09-11
2019-03-08
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ SEWERYN JAKUBAS
Likwidator
2017-12-19
2019-03-08
URSZULA PACHOLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2008-11-17
ANNA ZOFIA JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2019-03-08
WALTER BARTOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2005-04-06
MAGDALENA IWANYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-06
2019-03-08
KATARZYNA EWA PACHOLAK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2019-03-08
DARIUSZ PACHOLAK
Prokurent
2003-06-04
2008-11-14
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ANDRZEJ SEWERYN JAKUBAS
PREZES ZARZĄDU
2003-06-04
2005-04-06
ANDRZEJ SEWERYN JAKUBAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-06
2017-12-19
KATARZYNA EWA PACHOLAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-06-04
2005-04-06
JACEK IWANYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2005-04-06
2017-12-19
DARIUSZ PACHOLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-14
2017-12-19
2003-06-04
2017-12-19
"GOLDEN PLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-04
2005-04-06
PLAC KOPERNIKA, 2, PYSKOWICE, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie