KRS 0000160763
NIP8942663414
REGON93262692700000
NazwaMARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARIBO
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KASSYUSZA, 13, POZNAŃ, 60-547, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWspólnik
2003-06-13
2004-04-21
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
01287427300000
RADOSŁAW BARTŁOMIEJ RUDOWICZ
Wspólnik
2004-04-21
2004-10-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MAREK SŁOWIK
Wspólnik
2004-10-13
2017-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
DARIUSZ SCHULMANN
Wspólnik
2017-12-01
2022-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MONIKA CHLOND RUDOWICZ
Prokurent
2004-07-08
2004-10-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2004-04-21
RADOSŁAW BARTŁOMIEJ RUDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-21
2004-10-13
MAREK SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2017-12-01
DARIUSZ SCHULMANN
PREZES ZARZĄDU
2017-12-01
2022-10-04
2003-06-13
2004-04-21
"ZIELONA BUDKA-DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-13
2004-04-21
BIAŁOWIESKA, 2, WROCŁAW, 54-234, WROCŁAW, POLSKA
2004-04-21
2005-07-19
ŻNINIEWICZÓW, 18, POZNAŃ, 60-475, POZNAŃ, POLSKA
2005-07-19
2017-12-01
KORDECKIEGO, 22A, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA
2017-12-01
2019-05-31
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie