KRS 0000160617
NIP7410005696
REGON00138014000000
NazwaUSŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "KONWÓJ" W OSTRÓDZIE
Krótka nazwaUSŁUGOWA PRACY "KONWÓJ" W OSTRÓDZIE
Data rejestracji 13 maj 2003 (21 lat temu) 13 maj 2003
Data usunięcia 21 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOPERNIKA, 8A, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKAJĘDRZEJ SZORDYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-16
2013-02-21
MIECZYSŁAW ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2006-09-22
JERZY OZIMKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2009-04-03
ROMUALD ALEKSIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2011-04-20
ANDRZEJ SZULC
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2009-04-03
JĘDRZEJ SZORDYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-03
2012-03-28
DANUTA DZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-03
2013-02-21
RYSZARD LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2012-10-16
MIROSŁAW KRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-28
2013-02-21
ZENON CZAUS
Pełnomocnik
2009-04-03
2011-04-20
KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W RAMACH KIEROWNIKA OGÓLNEGO SPÓŁDZIELNI
BARBARA DĄBROWSKA
Prokurent
2004-02-06
2013-02-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PROKURENT JEDNOOSOBOWO LUB Z PREZESEM ZARZĄDU
ANDRZEJ ANTONI SITARZ
PREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK OGÓLNY SPÓŁDZIELNI
2003-05-13
2009-04-03
RYSZARD ZDROJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2003-07-14
ANDRZEJ SZULC
PREZES ZARZĄDU
2009-04-03
2013-02-21
2003-05-13
2007-08-17
OLSZTYŃSKA, 6, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie