KRS 0000160608
NIP1230987080
REGON01543565700000
NazwaSWG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSWG POLSKA
Data rejestracji 06 maj 2003 (21 lat temu) 06 maj 2003
Data usunięcia 22 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 13, GÓRA KALWARIA, 05-530, GÓRA KALWARIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 584000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMISACHSISCHE WALZENGRAVUR GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG Z SIEDZIBĄ WE FRANKENBERGU, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Wspólnik
2003-05-06
2011-01-10
1.168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 584.000 PLN.
Wspólnik
2011-01-10
2016-07-22
1168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 584000 ZŁ
01267134000000
KRZYSZTOF KAZIMIERZ MILEWSKI
Prokurent
2008-05-30
2012-10-19
SAMOISTNA
PETER CHRISTIAN HALLER
Likwidator
2015-06-23
2016-07-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ TEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES LUB WICEPREZESI ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW.
THOMAS ZOCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-06
2005-12-06
IZABELLA ROGOŹNICKA
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2008-05-30
PETER CHRISTIAN HALLER
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2015-06-23
2003-05-06
2015-06-23
SWG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie