KRS 0000160574
REGON00039941000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY ARTYSTÓW PLASTYKÓW "WZÓR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY ARTYSTÓW PLASTYKÓW "WZÓR"
Data rejestracji 05 maj 2003 (21 lat temu) 05 maj 2003
Data usunięcia 29 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PUŁAWSKA, 11, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCHSTANISŁAW ZENON SZEWCZYK
Likwidator
2005-04-04
2011-04-29
KRZYSZTOF SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2011-04-29
OLGA DOROTA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2011-04-29
DANIELA GRAŻYNA BUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2005-03-01
ANNA BARBARA DYCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2005-03-01
BOŻENNA MARIA BANASIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2005-03-01
EWA FRANCISZKA RYBKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2011-04-29
JADWIGA SŁAWOMIRA KĘDER
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2011-04-29
ADAM CZESŁAW JURKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2011-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA
JAN STEFAN KAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2011-04-29
EMILIA FELIKSA SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2011-04-29
2003-05-05
2005-04-04
SPÓŁDZIELNIA PRACY ARTYSTÓW PLASTYKÓW "WZÓR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie