KRS 0000160150
NIP9491842835
REGON15211408800000
Nazwa"ALLIANCE BIKES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALLIANCE BIKES
Data rejestracji 05 maj 2003 (21 lat temu) 05 maj 2003
Data usunięcia 27 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TADEUSZA BOROWSKIEGO, 2, M. ST. WARSZAWA, 03-475, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAALDONA BARBARA CORBREJAUD
Wspólnik
2003-05-05
2005-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ALDONA BARBARA CORBREJAUD
Wspólnik
2011-12-30
2017-09-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
CHINA WISE DEVELOPMENT LIMITED
Wspólnik
2013-10-08
2015-10-02
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ
HENRYK AURELIUSZ KOSTECKI
Wspólnik
2015-10-02
2017-09-27
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH JANUSZ BARTOLEWSKI
Wspólnik
2003-05-05
2007-11-21
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 23.500,00 ZŁ
UNITED INVESTORS LTD
Wspólnik
2005-05-12
2008-05-30
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.500,00 ZŁ
CENTRAL SKY SHIPPING LIMITED Z SIEDZIBĄ W HONGKONGU
Wspólnik
2008-05-30
2013-10-08
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ
ALDONA BARBARA CORBREJAUD
Likwidator
2016-03-16
2017-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZYNNOŚCIAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD JEST KAŻDE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ
WOJCIECH JANUSZ BARTOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2008-08-04
ALDONA BARBARA CORBREJAUD
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2008-08-04
ALDONA BARBARA CORBREJAUD
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2016-03-16
2003-05-05
2007-11-21
"EURO.T POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-21
2016-03-16
"ALLIANCE BIKES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-05
2007-11-21
DROGOWCÓW, 12, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2007-11-21
2012-12-19
JANISZOWSKA, 9 A, M. ST. WARSZAWA, 02-264, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie