KRS 0000160138
REGON00045531500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JASIOŁKA" W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaINWALIDÓW "JASIOŁKA"
Data rejestracji 28 kwi 2003 (21 lat temu) 28 kwi 2003
Data usunięcia 09 cze 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BACZYŃSKIEGO, 20A, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHMAŁGORZATA PIETRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
ANTONI SZYDŁO
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
CZESŁAW OLBROT
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
ANNA LEBDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
ANNA FELENCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
ALDONA BIERNACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
TERESA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
ŁUCJA BIEDROŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
LEOKADIA BRĄGIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
JÓZEF KOZŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-28
2003-06-09
MAREK DWERNICKI
Powiernik
2003-04-28
2003-06-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
RYSZARD WARCHOŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-28
2003-06-09
JERZY SPISAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-04-28
2003-06-09
2003-04-28
2003-05-28
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JASKÓŁKA" W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie