KRS 0000160097
REGON81197138000000
NazwaKOKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOKOS
Data rejestracji 15 maj 2003 (21 lat temu) 15 maj 2003
Data usunięcia 13 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIMANOWSKIEGO, 32, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEIWONA CIESIÓŁKA
Likwidator
2006-11-28
2013-06-13
MONIKA IZAK
Likwidator
2006-11-28
2013-06-13
IZAK MONIKA
Wspólnik
2003-05-15
2013-06-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IWONA CIECIÓŁKA
Wspólnik
2003-05-15
2013-06-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SYLWESTER ZDZISŁAW CIESIÓŁKA
Prokurent
2003-05-15
2007-02-12
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN IZAK
Prokurent
2003-05-15
2007-02-12
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
IWONA CIESIÓŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-15
2006-11-28
MONIKA IZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-15
2006-11-28
2003-05-15
2006-11-28
KOKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie