KRS 0000159710
NIP6191891704
REGON25102658000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW STALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW STALBET
Data rejestracji 29 maj 2003 (21 lat temu) 29 maj 2003
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHIWONA STEFANIA DUDZIC
Wspólnik
2003-05-29
2011-06-17
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
ALEKSANDRA BOGUMIŁA CHROL WÓJCIK
Wspólnik
2003-05-29
2010-08-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
JANUSZ KRZYSZTOF BOROWIEC
Wspólnik
2003-05-29
2011-11-16
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
WOJCIECH DARIUSZ DUDZIC
Wspólnik
2011-06-17
2011-11-16
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000,00 ZŁ
MICHAŁ PIOTR NAVUS WYSOCKI
Wspólnik
2011-11-16
2012-08-27
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW ZBIGNIEW BOROWIEC
Wspólnik
2011-11-16
2013-12-18
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000 ZŁ
JAN LESZEK NAVUS WYSOCKI
Wspólnik
2013-12-18
2019-10-31
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.000 ZŁ
JANUSZ KRZYSZTOF BOROWIEC
Prokurent
2003-05-29
2011-11-16
SAMOISTNA
JAROSŁAW ZBIGNIEW BOROWIEC
Prokurent
2011-11-16
2012-08-27
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW ZBIGNIEW BOROWIEC
Prokurent
2013-02-04
2015-11-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
MICHAŁ PIOTR NAVUS WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-04
2019-10-31
IWONA STEFANIA DUDZIC
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2011-06-17
WOJCIECH DARIUSZ DUDZIC
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2011-11-16
MICHAŁ PIOTR NAVUS WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-16
2012-08-27
JAROSŁAW ZBIGNIEW BOROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2012-08-27
2013-02-04
2003-05-29
2003-08-06
"MARATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-06
2011-11-16
"TELMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-29
2007-08-13
OGRODOWA, 26, BRALIN, 63-640, BRALIN, POLSKA
2007-08-13
2011-11-16
MARYNARKI POLSKIEJ, 59A, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2011-11-16
2015-11-16
TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 29, GDAŃSK, 80-044, GDAŃSK, POLSKA
2015-11-16
2017-03-10
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie