KRS 0000159406
NIP7342965098
REGON49289996000000
NazwaAQUALYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUALYTE
Data rejestracji 22 kwi 2003 (21 lat temu) 22 kwi 2003
Data usunięcia 25 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CMENTARNA, 4, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 275500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9700Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJADWIGA BROŃCZYK
Wspólnik
2003-04-22
2004-02-18
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
JACOBUS HOOGENBOSCH
Wspólnik
2003-04-22
2018-05-25
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 206.500 ZŁOTYCH
PALLADIUM HOLLDING B.V.
Wspólnik
2004-10-21
2011-12-21
451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.500 ZŁ
MACIEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2011-12-21
2013-03-20
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.500 ZŁ
AGNIESZKA JOANNA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2011-12-21
2013-03-20
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.500 ZŁ
JOANNA ELŻBIETA WALCZAK
Wspólnik
2011-12-21
2018-05-25
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.500 ZŁ
ANNA ANGELIKA WÓJTOWICZ
Prokurent
2008-01-28
2012-03-30
PROKURA SAMOISTNA
MARIA ANTONINA JANUR
Prokurent
2004-02-18
2004-06-29
SAMOISTNA
JUSTYNA TERESA CHRZANOWSKA
Prokurent
2005-06-27
2008-01-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
MACIEJ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-21
2013-03-20
JADWIGA BROŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-22
2004-02-18
JACOBUS HOOGENBOSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-18
2004-05-12
JACOBUS HOOGENBOSCH
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2007-08-24
ANNA ANGELIKA WÓJTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-24
2008-01-28
JOANNA ELŻBIETA WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-28
2011-08-17
JACOBUS THEODORUS HOOGENBOSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-17
2018-05-25
AGNIESZKA JOANNA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-21
2013-03-20
2003-04-22
2004-11-30
"SYNERGIE GARDENS HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-30
2011-08-17
"PARADIGM HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-22
2004-02-18
NAWOJOWSKA, 7, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2004-02-18
2004-06-29
DUNAJEWSKIEGO, 3, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2004-06-29
2011-12-21
CMENTARNA, 4, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA
2011-12-21
2013-03-20
FRANCISZKA ILSKIEGO, 23, WARSZAWA, 04-479, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie