KRS 0000159181
NIP5321836638
REGON01548364000000
NazwaGARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGARO
Data rejestracji 29 kwi 2003 (21 lat temu) 29 kwi 2003
Data usunięcia 31 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAWERSKA, 1, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGOIRENEUSZ GALA
Wspólnik
2003-04-29
2007-05-28
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁ
KRZYSZTOF JAN RYTEL
Wspólnik
2003-04-29
2007-05-28
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁ
Wspólnik
2007-05-28
2007-09-03
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ.
69063780000000
JAN WŁADYSLAW RUSEK
Wspólnik
2007-09-03
2023-07-31
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF JÓZEF MIREK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-28
2007-09-03
JAN WŁADYSŁAW RUSEK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-03
2023-07-31
IRENEUSZ GALA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-29
2007-05-28
KRZYSZTOF JAN RYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-29
2007-05-28
2003-04-29
2006-08-24
SKRZYNECKIEGO, 1, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie