KRS 0000159178
NIP7772121782
REGON63089558400000
Nazwa"AC MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAC MARKET
Data rejestracji 09 maj 2003 (21 lat temu) 09 maj 2003
Data usunięcia 09 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁWIEJSKA, 17, POZNAŃ, 61-885, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO"TESNUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2003-05-09
2024-07-09
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14000 ZŁ
630383370
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
LESZEK JAN KARPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-09
2014-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie