KRS 0000159119
REGON01024451000000
NazwaOTTO INTERNATIONAL POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (W LIKWIDACJI)
Krótka nazwaOTTO INTERNATIONAL POLAND LTD ()
Data rejestracji 13 maj 2003 (21 lat temu) 13 maj 2003
Data usunięcia 19 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYŻOWA, 88A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 352000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWOTTO INTERNATIONAL GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU WANDSBAKER STR.3-7, 22172 HAMBURG
Wspólnik
2003-05-13
2007-09-19
352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176000 ZŁ ( STO SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY )
SCAN-THOR APS Z SIEDZIBĄ W KOPENHADZE, GASVAERKSVEJ 9, 1656 KOPENHAGA V
Wspólnik
2003-05-13
2007-09-19
352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176000 ZŁ ( STO SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY )
BRONISŁAW STANISŁAW GINALSKI
Prokurent
2003-07-08
2004-02-25
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA JANKOWSKA
Prokurent
2003-07-08
2006-03-28
PROKURA ŁĄCZNA
ADRIAN MAJEWSKI
Prokurent
2003-07-08
2006-03-28
PROKURA ŁĄCZNA
AUDREY MICHELE BROGNAUX
Likwidator
2006-03-28
2007-09-19
KNUD THOR LARSEN
Likwidator
2006-03-28
2007-09-19
1948-12-11
KNUD THOR LARSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2006-03-28
1948-12-11
GITTE HARTUNG
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2007-09-19
DIETHARD GAGELMANN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2007-09-19
ECKARDT FECHTNER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2005-02-21
ANDREAS STREUBIG
Członek Organu Nadzoru
2005-02-21
2007-09-19
MAREK GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-28
2007-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROMAN ZENON CHMIELOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2003-07-08
GUNNAR FECKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2004-02-25
BRONISŁAW STANISŁAW GINALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-25
2006-03-28
2003-05-13
2006-03-28
OTTO INTERNATIONAL POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-13
2006-08-21
RYŻOWA, 90, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie