KRS 0000159110
NIP6651008371
REGON31020949600000
NazwaGALWA-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaGALWA-MET LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 kwi 2003 (21 lat temu) 17 kwi 2003
Data usunięcia 27 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 50, STARE MIASTO, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOWIOLETTA FRANKOWSKA
Wspólnik
2003-04-17
2016-09-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ROMUALD KRZYSZTOF FRANKOWSKI
Wspólnik
2003-04-17
2016-09-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
HENRYK NAWROCKI
Powiernik
2015-02-25
2016-12-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
ROMUALD KRZYSZTOF FRANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-17
2015-10-05
WIOLETTA FRANKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-17
2004-09-13
2003-04-17
2012-11-29
"KONIŃSKA FABRYKA OKIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARYM MIEŚCIE
2012-11-29
2015-02-25
GALWA-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie