KRS 0000159043
NIP8942583827
REGON93212248600000
Nazwa"TEKNOWARE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTEKNOWARE POLSKA
Data rejestracji 23 kwi 2003 (21 lat temu) 23 kwi 2003
Data usunięcia 16 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KĄTECKA, 13A, GNIECHOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3110 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3130 JEDNOSTKI POMOCNICZE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO #3140 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3150 PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3161 PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #3210 PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2511 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2512 BIEŻNIKOWANIE OPON #2513 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2521 PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHTEKNOWARE OY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2003-04-23
2014-10-16
3.000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWARYST KACZYŃSKI
Likwidator
2009-09-16
2011-04-12
ESA OLLI KALEVI MELKKO
Likwidator
2011-04-12
2014-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JACEK PIERÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2008-08-07
JOUKO KUISMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2009-09-16
OLLI PEKKA PORKKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-23
2006-02-22
JEROEN MARCEL HINNEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-22
2009-09-16
2003-04-23
2009-09-16
"TEKNOWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2003-04-23
2004-09-20
FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie