KRS 0000158933
NIP8640002420
REGON00101945000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŁONIOWIE Z/S W KROWIEJ GÓRZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W ŁONIOWIE Z/S W KROWIEJ GÓRZE
Data rejestracji 16 kwi 2003 (21 lat temu) 16 kwi 2003
Data usunięcia 26 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 75, KROWIA GÓRA, 27-670, ŁONIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8640002420
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #4524Z BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIATADEUSZ WÓJCIKOWSKI
Beneficjent
BOŻENA WŁADYSŁAWA SIWECKA-SPYRA
zgłaszający - likwidator
MARIAN STASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2022-07-26
MARIAN MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2010-06-30
MARIA ZOFIA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2010-06-30
PIOTR WITOLD BŁASIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2006-10-31
HENRYK DOJKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2022-07-26
WIESŁAW JÓZEF KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2022-07-26
ANDRZEJ MARIAN PAPROCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2010-06-30
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW PRZEWŁOCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-16
2010-06-30
CZESŁAW ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2010-06-30
ZDZISŁAW DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2022-07-26
BOŻENA WŁADYSŁAWA SIWECKA SPYRA
Likwidator
2021-09-06
2022-07-26
TADEUSZ WÓJCIKOWSKI
Likwidator
2021-09-06
2022-07-26
TADEUSZ WÓJCIKOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PODPISUJĄ POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
TADEUSZ WÓJCIKOWSKI
PREZES
2003-04-16
2021-09-06
BOŻENA WŁADYSŁAWA SIWECKA SPYRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-16
2021-09-06
ZOFIA STANISŁAWA LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-16
2021-09-06
2003-04-16
2021-09-06
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŁONIOWIE Z/S W KROWIEJ GÓRZE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie