KRS 0000158919
NIP5540311002
REGON00040707800000
NazwaBYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZENIT" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBYDGOSKA PRACY "ZENIT"
Data rejestracji 15 kwi 2003 (21 lat temu) 15 kwi 2003
Data usunięcia 03 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŚCIUSZKI, 12, BYDGOSZCZ, 85-079, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1822D PRODUKCJA #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #7440Z REKLAMA #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHEUGENIUSZ ANDRZEJ OLKOWSKI
Likwidator
2007-10-31
2012-01-03
WANDA MARIA CZĘSTOCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2005-09-30
WIESŁAWA JOLANTA PRZYBEK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2012-01-03
MARZENA ELŻBIETA DOLACIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2005-09-30
MARIA STASIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2012-01-03
ELŻBIETA MARIA SPYCHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2007-10-05
ANNA ZOFIA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2007-10-05
MARLENA KRYSTYNA NALEWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2005-09-30
EWA MARZENA BOIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2007-10-05
EUGENIUSZ MIECZYSŁAW GOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2007-10-05
HALINA HARMACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-30
2007-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JULIANNA JENERALSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-04-15
2006-02-06
HALINA KANIA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2003-04-15
2007-10-05
IWONA KATARZYNA KOCHAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-15
2007-10-05
DOROTA ELŻBIETA HAŁAJDA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-06
2012-01-03
ELŻBIETA WALCZAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-10-05
2012-01-03
ALICJA BERNADETA RZEMPOWSKA
CZŁONEK
2007-10-05
2012-01-03
2003-04-15
2007-10-31
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZENIT"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie