KRS 0000158875
NIP5340013263
REGON00674259900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Data rejestracji 16 maj 2003 (21 lat temu) 16 maj 2003
Data usunięcia 29 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DUCHNICKA, 1, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAROMAN SKIRZYŃSKI
Likwidator
2007-04-26
2008-10-29
PIOTR BRONISŁAW SZWEDO
Likwidator
2007-04-26
2008-10-29
RYSZARD BAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2008-10-29
ADAM JAN KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2008-10-29
PIOTR BRONISŁAW SZWEDO
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2007-09-14
KRZYSZTOF MARUDA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-14
2008-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
ROMAN ANTONI DOŁĘGA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-16
2007-04-26
ANDRZEJ WACŁAW KIREJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-16
2007-04-26
MICHAŁ OSTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-16
2007-04-26
2003-05-16
2007-04-26
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie