KRS 0000158756
NIP7271014093
REGON00140568000000
NazwaIT SECURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIT SECURE SOLUTIONS
Data rejestracji 22 kwi 2003 (21 lat temu) 22 kwi 2003
Data usunięcia 10 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-679, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 135000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOANDRZEJ MIECZYSŁAW SITO
Wspólnik
2003-04-22
2009-10-22
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.900,00 ZŁOTYCH
MAREK PAWEŁ MAŁOGOCKI
Wspólnik
2003-04-22
2009-10-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.550,00 ZŁOTYCH
CZESŁAW WDOWIAK
Wspólnik
2003-04-22
2009-10-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.550,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ MARCIN DUSIŃSKI
Wspólnik
2009-10-22
2024-09-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 128.250 ZŁ
CZESŁAW STANISŁAW DUSIŃSKI
Prokurent
2009-10-22
2024-09-10
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK PAWEŁ MAŁAGOCKI
PREZES
2003-04-22
2004-08-12
ELŻBIETA MARIOLA SITO
PREZES SPÓŁKI
2004-08-12
2009-10-22
CZESŁAW WDOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-22
2009-10-22
KONRAD PIOTR ADACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-29
2009-10-22
BARTŁOMIEJ MARCIN DUSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-22
2024-09-10
MAREK PAWEŁ MAŁAGOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-12
2005-02-23
ELŻBIETA MARIOLA SITO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-22
2004-08-12
2003-04-22
2009-10-22
"ZURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-22
2009-10-22
28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH, 45, ŁÓDŹ, 90-640, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie