KRS 0000158438
NIP7790047978
REGON63157472900000
Nazwa"LOTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOTUS
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 14 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17, BIERNATKI, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #143 KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJERZY JÓZEF WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2003-04-11
2019-10-14
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00 ZŁ
MARIUSZ SŁAWOMIR KWIECIŃSKI
Wspólnik
2003-04-11
2019-10-14
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
MONIKA LUIZA JANIAK WOŹNIAKOWSKA
Wspólnik
2004-10-11
2019-10-14
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA NOWICKA JARYCH
Wspólnik
2004-10-11
2019-10-14
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JANIAK
Prokurent
2004-10-11
2019-10-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ SŁAWOMIR KWIECIŃSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2004-10-11
JERZY JÓZEF WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-11
2019-10-14
2003-04-11
2019-10-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-11
2019-10-14
"LOTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-11
2019-10-14
17, BIERNATKI, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
2003-04-11
2019-10-14
01 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2003-04-11
2019-10-14
02 - LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2003-04-11
2019-10-14
141 - WYDOBYWANIE KAMIENIA
2003-04-11
2019-10-14
142 - WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY
2003-04-11
2019-10-14
143 - KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ PRODUKCJI NAWOZÓW
2003-04-11
2019-10-14
15 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
2003-04-11
2019-10-14
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2003-04-11
2019-10-14
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2003-04-11
2019-10-14
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
2003-04-11
2019-10-14
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie