KRS 0000158401
NIP6292252963
REGON27804401600000
NazwaŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŚLĄSKIE DEKARZY
Data rejestracji 11 kwi 2003 (21 lat temu) 11 kwi 2003
Data usunięcia 02 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres RZECZNA, 11, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, STRZEMIESZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6292252963
data rejestracji 01 lut 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJHENRYK FYDA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2020-12-02
HENRYK LEOPOLD ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2007-07-10
GRZEGORZ ANTONI PŁASZCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2020-12-02
MICHAŁ SAMUEL DOŁHUN
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2014-07-03
EDWARD KASZUBA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2007-07-10
WIESŁAWA STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2005-07-27
IRENEUSZ STANISŁAW MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-03
2020-12-02
WIESŁAW STANISŁAW GOLEŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2005-07-27
MONIKA BARBARA BISKUPSKA
Likwidator
2020-09-11
2020-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPISMA WYCHODZĄCE ZE STOWARZYSZENIA NIE RODZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH,PODPISUJE PREZES LUB W-CE PREZES STOWARZYSZENIA.
STANISŁAW RYSZARD STOLARCZYK
PREZES
2003-04-11
2020-09-11
SEBASTIAN ŁUKASZ GLANOWSKI
V-CE PREZES
2003-04-11
2005-07-27
KRZYSZTOF URBANIAK
V-CE PREZES
2003-04-11
2007-07-10
MARIUSZ ARTUR STOLARCZYK
SEKRETARZ
2003-04-11
2007-07-10
BOGDAN DARIUSZ JĘDRUSIK
V-CE PREZES
2010-07-15
2020-09-11
KRZYSZTOF URBANIAK
SEKRETARZ
2010-07-15
2018-07-23
MONIKA BARBARA BISKUPSKA
SKARBNIK
2014-07-03
2020-09-11
JANUSZ STEFAN SOŁTYS
V-CE PREZES
2014-07-03
2020-09-11
WALDEMAR LUCJAN PIEKLAK
SKARBNIK
2003-04-11
2007-07-10
JERZY ANTONI MANIA
V-CE PREZES
2005-07-27
2010-07-15
2003-04-11
2003-05-12
STOWARZYSZENIE DEKARZY ŚLĄSKICH
2003-05-12
2020-09-11
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie